Styrelsen 2023-2024
Vid årsmötet den 29 maj 2023 valdes nedanstående styrelse för en mandatperiod av ett år, verksamhetsåret 2023-05-01--2024-04-30
F16 spelar USM Steg 1 i Boden
Idag, 07:57
Tibble CC ej tillgänglig Fredag 27 Sep
Igår, 09:08
Höstlovsläger - anmälan öppen
25 sep
Axel Bergström uttagen till Sverige Cupen
25 sep
Veckans matcher i Täby
24 sep
Vid årsmötet den 29 maj 2023 valdes nedanstående styrelse för en mandatperiod av ett år, verksamhetsåret 2023-05-01--2024-04-30
7 sep 2022 3 kommentarer
Idag, vid klubbens extrainsatta styrelsemöte, tackades avgående ordförande Per Johansson, Mikael ”Blomman” Blomqvist [herransvarig] och Christina Hillring [kassör] för lång och trogen tjänst i Täby handbolls namn. Det Per, Blomman och Christina har gjort för vår fina klubb går knappt att summera - de lämnar styrelsen när klubben är i topptrim. Ekonomin är i balans, medlemsantalet är stort och på planen utförs fina aktiviteter.